Készült: 2024.09.25.11:22:12
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Népesedéspolitikai albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.16. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági, szociális bizottság |
Népesedéspolitikai albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) | Elnök | 2010.06.28. | 2014.05.05. | |
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) | Tag | 2010.06.28. | 2014.05.05. | |
Tamás Barnabás (Fidesz) | Tag | 2011.05.16. | 2014.05.05. | |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2010.07.20. | 2014.05.05. | |
Baráth Zsolt (Jobbik) | Tag | 2010.06.28. | 2014.05.05. | |
Dr. Tarnai Richárd (KDNP) | Tag | 2010.06.28. | 2011.02.21. |
Népesedéspolitikai albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 3 | 1/2012 | 2012.12.04. | Határozatképes | 1:42 |
2 | 2 | 2/2010 | 2010.12.13. | Határozatképes | 0:55 |
3 | 1 | 1/2010 | 2010.11.08. | Határozatképes | 0:45 |