Készült: 2024.09.25.20:18:42
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.21. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Oktatási, tudományos bizottság |
Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Osztolykán Ágnes (LMP) | Elnök | 2013.09.01. | 2014.05.05. | |
Osztolykán Ágnes (LMP) | Elnök | 2010.06.21. | 2013.02.11. | |
Osztolykán Ágnes (független) | Elnök | 2013.04.15. | 2013.08.31. | |
Brájer Éva (Fidesz) | Tag | 2010.06.21. | 2014.05.05. | |
Cseresnyés Péter (Fidesz) | Tag | 2010.06.21. | 2014.05.05. | |
Németh Zoltán (Fidesz) | Tag | 2013.04.22. | 2014.05.05. | Pichler Imre László (Fidesz) |
Pichler Imre László (Fidesz) | Tag | 2010.06.21. | 2012.12.31. | |
Sági István (Fidesz) | Tag | 2010.06.21. | 2014.05.05. | |
Dr. Sós Tamás (MSZP) 1 | Tag | 2010.06.21. | 2014.05.05. | |
Ferenczi Gábor (Jobbik) | Tag | 2010.06.21. | 2014.05.05. | |
Földi László (KDNP) | Tag | 2010.06.21. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése