Készült: 2024.09.23.13:38:54
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Környezetvédelmi bizottság tagjai változásának elrejtése
Környezetvédelmi bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Hasznos Miklós (KDNP) | Elnök | 1994.02.18. | 1994.06.27. | |
Lukáts Miklós (KDNP) | Elnök | 1990.05.03. | 1990.06.12. | |
Dr. Rott Nándor (KDNP) | Elnök | 1990.06.12. | 1994.02.07. | |
Dr. Papp Sándor (MDF) | Alelnök | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Kiss Róbert (SZDSZ) | Alelnök | 1991.01.31. | 1994.06.27. | |
Ráday Mihály (SZDSZ) | Alelnök | 1990.05.03. | 1991.01.31. | |
Pintér István (FKGP) | Alelnök | 1991.01.01. | 1992.02.23. | |
Pintér István (Kisgazda) | Alelnök | 1992.02.24. | 1994.06.27. | |
Pintér József (Kisgazda) | Alelnök | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Pásztor Gyula (FKGP) | Titkár | 1990.05.03. | 1991.05.23. | |
Pintér József (FKGP) | Titkár | 1991.05.27. | 1992.02.23. | |
Dr. Tarján Lászlóné (FKGP) | Titkár | 1990.05.03. | 1990.05.23. | |
Pintér József (Kisgazda) | Titkár | 1992.02.24. | 1992.10.13. | |
Dr. Gyurkó János (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1993.02.23. | |
Dr. Horváth Miklós (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Jávor Károly (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Keresztes K. Sándor (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.05.23. | |
Dr. Kovács László (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1991.12.11. | |
Mészáros László (MDF) | Tag | 1993.06.08. | 1994.06.27. | |
Dr. Mészáros Péter (MDF) | Tag | 1993.06.08. | 1994.06.27. | |
Schmidt Ferenc (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Szeleczky Zoltán (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Tóth Albert (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Török Gábor (MDF) | Tag | 1991.12.11. | 1994.06.27. | |
Zsebők Lajos (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Getto József (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Halda Alíz (SZDSZ) | Tag | 1992.10.20. | 1994.06.27. | |
Komenczi Bertalan (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Mészáros Béla (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.20. | |
Ráday Mihály (SZDSZ) | Tag | 1991.01.31. | 1994.06.27. | |
Werner József (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Bélafi Antal (FKGP) | Tag | 1992.02.23. | 1992.02.23. | |
Dr. Pásztor Gyula (FKGP) | Tag | 1991.05.23. | 1992.02.23. | |
Bélafi Antal (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1992.09.29. | |
Dr. Pásztor Gyula (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1994.06.27. | |
Dr. Daróczy Zoltán (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Filló Pál (MSZP) | Tag | 1992.06.09. | 1994.06.27. | |
Nagy Attila (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.05.13. | |
Dr. Pap János (FIDESZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Hasznos Miklós (KDNP) | Tag | 1994.02.15. | 1994.02.17. | |
Kádár Péter (KDNP) | Tag | 1993.03.09. | 1994.06.27. | |
Dr. Ilkei Csaba (független) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Környezetvédelmi bizottság | MDF | 10 | 40.00% |
SZDSZ | 6 | 24.00% | |
EKgP | 3 | 12.00% | |
MSZP | 2 | 8.00% | |
Fidesz | 1 | 4.00% | |
KDNP | 2 | 8.00% | |
független | 1 | 4.00% | |
Összesen | 25 | 100.00% |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Településfejlesztési, települési és építészeti | 1992.10.13. | 1994.06.27. |