Készült: 2024.09.26.18:21:47
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Energetikai albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.09.11. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Energetikai albizottság tagjainak változásai (10 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Podolák György (MSZP) | Elnök | 2004.11.06. | 2006.05.15. | |
Szabó József (MSZP) | Elnök | 2002.09.11. | 2004.11.06. | |
Göndör István (MSZP) | Tag | 2005.11.23. | 2006.05.15. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | 2003.02.19. | 2006.05.15. | |
Dr. Kapolyi László (MSZP) | Tag | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Keller László (MSZP) | Tag | 2004.11.24. | 2005.06.20. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2002.09.11. | 2004.10.25. | |
Podolák György (MSZP) | Tag | 2002.09.11. | 2004.11.06. | |
Szabó József (MSZP) | Tag | 2004.11.06. | 2006.05.15. | |
Deák András (Fidesz) | Tag | 2005.03.23. | 2006.05.15. | |
Ivanics István (Fidesz) | Tag | 2005.11.23. | 2006.05.15. | |
Lázár Mózes (Fidesz) | Tag | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) | Tag | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Steinerné Vasvári Éva (Fidesz) | Tag | 2002.09.11. | 2004.11.29. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 2003.06.17. | 2006.05.15. |
Energetikai albizottság üléseinek megjelenítése