Készült: 2024.09.23.12:07:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2014.10.15. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Nemzeti összetartozás bizottsága |
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Szávay István (Jobbik) | Elnök | 2014.10.15. | 2018.05.07. | |
Petneházy Attila (Fidesz) | Alelnök | 2014.10.15. | 2018.05.07. | |
Dunai Mónika (Fidesz) | Tag | 2014.10.15. | 2017.03.06. | |
Szabolcs Attila (Fidesz) | Tag | 2014.10.15. | 2018.05.07. | |
Dr. Kiss László (MSZP) 1 | Tag | 2014.10.15. | 2018.05.07. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.