Készült: 2024.09.21.18:50:05
Dinamikus lap
Dr. Für Lajos
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
honvédelmi miniszter | 1990.05.23. | 1994.07.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Hajdú-Bihar területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Vas területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Kossuth Lajos Tudományegyetem | 1954 |