Készült: 2024.09.21.21:39:01
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Informatikai és távközlési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.07.12. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Informatikai és távközlési albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Koszorús László (Fidesz) | Elnök | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Dr. Baja Ferenc (MSZP) | Alelnök | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 1 | Tag | 2011.06.06. | 2014.05.05. | Szatmáry Kristóf (Fidesz) |
Román István (Fidesz) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Tag | 2010.07.12. | 2011.02.14. | |
Hegedűs Tamás (Jobbik) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Schön Péter (Jobbik) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Dr. Seszták Miklós (KDNP) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Informatikai és távközlési albizottság üléseinek megjelenítése