Készült: 2024.09.23.23:20:55
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Lakáspolitikai és építésügyi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.07.12. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Lakáspolitikai és építésügyi albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
László Tamás (Fidesz) | Elnök | 2010.07.12. | 2012.03.26. | |
Burány Sándor (MSZP) | Alelnök | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Koszorús László (Fidesz) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Schön Péter (Jobbik) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Dr. Bagdy Gábor (KDNP) 1 | Tag | 2010.07.12. | 2010.11.08. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.