Készült: 2024.09.26.18:56:34
Dinamikus lap
Filló Pál
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.03. | 2003.11.04. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.09.15. | 2003.09.16. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.12.10. | 2002.12.11. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.12.03. | 2002.12.04. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest 9. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest 9. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest 9. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Budapest 9. OEVK | 1991.04.22. | 1994.06.27. | |
1985-90 | Budapest 18. OEVK | 1985.06.28. | 1990.04.30. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: középfok | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |