Készült: 2024.09.23.07:47:51
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Fenntartható fejlődés bizottsága tagjai változásának elrejtése
Fenntartható fejlődés bizottsága tagjainak változásai (10 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Sallai R. Benedek (LMP) | Elnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Becsó Zsolt (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Bencsik János (Fidesz) | Alelnök | 2014.06.02. | 2018.05.07. | Becsó Zsolt (Fidesz) |
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2014.06.23. | 2018.05.07. | Dr. Aradszki András (KDNP) |
Bencsik János (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Dankó Béla (Fidesz) | Tag | 2014.06.02. | 2018.05.07. | Bencsik János (Fidesz) |
Manninger Jenő (Fidesz) | Tag | 2014.06.02. | 2018.05.07. | Bartos Mónika (Fidesz) |
Simonka György (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Varga Gábor (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Heringes Anita (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Kepli Lajos (Jobbik) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Aradszki András (KDNP) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.19. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Fenntartható fejlődés bizottsága | Fidesz | 7 | 70.00% |
MSZP | 1 | 10.00% | |
Jobbik | 1 | 10.00% | |
LMP | 1 | 10.00% | |
Összesen | 10 | 100.00% |
Fenntartható fejlődés bizottsága üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Fenntartható fejlődés bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2014.06.04. | 2018.05.07. | |
Természeti erőforrások fenntartható használata albizottság | 2014.09.17. | 2018.05.07. | |
Környezet-egészségügyi, környezetbiztonsági és környezetvédelmi albizottság | 2014.09.17. | 2018.05.07. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok