Készült: 2024.09.26.11:42:31
Dinamikus lap
Dr. Völner Pál
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 2018.05.22. | 2021.12.08. |
Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 2015.10.09. | 2018.05.17. |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 2010.06.02. | 2014.06.05. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018-2022 | 2018.04.08. | Komárom-Esztergom 2.vk | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
2014-2018 | 2014.04.06. | Komárom-Esztergom 2.vk | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2010-2014 | 2010.04.11. | Komárom-Esztergom 4.vk | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
Vagyonnyilatkozat | ||||
---|---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.08. | 2022.01.07. | igen | A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 184. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1988 |
jogi szakvizsga | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1990 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |