Készült: 2024.09.23.19:48:05
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Állattenyésztési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2014.07.10. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Állattenyésztési albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dankó Béla (Fidesz) | Elnök | 2017.10.25. | 2018.05.07. | Horváth István (Fidesz) |
Horváth István (Fidesz) | Elnök | 2014.07.10. | 2017.10.09. | |
Dankó Béla (Fidesz) | Tag | 2014.10.13. | 2017.10.25. | Vantara Gyula (Fidesz) |
Farkas Sándor (Fidesz) | Tag | 2014.07.10. | 2018.05.07. | |
Vantara Gyula (Fidesz) | Tag | 2014.07.10. | 2014.09.15. | |
Harangozó Gábor István (MSZP) 1 | Tag | 2014.07.10. | 2018.05.07. | |
Magyar Zoltán (Jobbik) | Tag | 2014.07.10. | 2018.05.07. | |
Földi László (KDNP) | Tag | 2017.10.25. | 2018.05.07. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.