Készült: 2024.09.24.14:57:36
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.10.17. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Alkotmányügyi bizottság |
Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Balsai István (Fidesz) | Elnök | 2006.10.17. | 2010.05.13. | |
Dr. Hajdu Attila (MSZP) | Tag | 2006.10.17. | 2010.05.13. | |
Dr. Szép Béla (MSZP) | Tag | 2006.10.17. | 2010.05.13. | |
Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) (Fidesz) 1 | Tag | 2006.10.17. | 2010.05.13. | |
Fodor Gábor (SZDSZ) | Tag | 2006.10.17. | 2007.05.07. | |
Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | Tag | 2007.06.04. | 2010.05.13. | Fodor Gábor (SZDSZ) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése