Készült: 2024.09.22.03:14:56
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Közlekedési és infrastrukturális albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.07.12. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Közlekedési és infrastrukturális albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Manninger Jenő (Fidesz) | Elnök | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Scheiring Gábor (LMP) | Alelnök | 2010.07.12. | 2013.02.11. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Vantara Gyula (Fidesz) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Wintermantel Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Volner János (Jobbik) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. |
Közlekedési és infrastrukturális albizottság üléseinek megjelenítése