Készült: 2024.09.26.18:20:38
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.10.28. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Oktatási bizottság |
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Jánosi György (MSZP) | Elnök | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Gubicza Tibor (Fidesz) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Pánczél Károly (Fidesz) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Csige József (MSZP) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Vincze László (FKGP) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Horn Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. |
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése