Készült: 2024.09.24.18:58:16
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Kertészeti albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2018.06.26. |
Megszűnés | 2022.05.01. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Kertészeti albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Pócs János (Fidesz) | Elnök | 2018.06.26. | 2022.05.01. | |
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | Tag | 2018.06.26. | 2022.05.01. | |
Dr. Apáti István (Jobbik) 1 | Tag | 2018.06.26. | 2018.10.08. | |
Csárdi Antal (LMP) | Tag | 2019.03.26. | 2022.05.01. | Hohn Krisztina (LMP) |
Hohn Krisztina (LMP) | Tag | 2018.11.12. | 2019.03.04. | Dr. Apáti István (független) 1 |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Kertészeti albizottság üléseinek megjelenítése