Készült: 2024.09.26.13:44:49
Dinamikus lap
Dr. Jánosi György
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.02.28. | 2005.03.01. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.11.22. | 2004.11.23. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.09.06. | 2004.09.07. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.06.02. | 2003.06.04. | |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2002.05.14. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
gyermek-, ifjúsági és sport miniszter | 2002.05.27. | 2003.05.18. |
művelődési és közoktatási minisztériumi politikai államtitkár | 1994.07.15. | 1994.11.22. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Pest 8. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Pest 8. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Tolna területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Tolna 1. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1991.02.25. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
népművelő | Kossuth Lajos Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1979 |
szociológus | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1986 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A tudomány(ok) doktora | 1986 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |