Készült: 2024.09.26.18:35:13
Dinamikus lap
Dr. Matolcsy György
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Költségvetési Tanács tagja | 2019.03.04. | |
a Magyar Nemzeti Bank elnöke | 2019.03.04. | |
az MNB Monetáris Tanácsának elnöke | 2019.03.04. | |
az MNB Monetáris Tanácsának elnöke | 2013.03.04. | 2019.03.03. |
a Magyar Nemzeti Bank elnöke | 2013.03.04. | 2019.03.03. |
a Költségvetési Tanács tagja | 2013.03.04. | 2019.03.03. |
nemzetgazdasági miniszter | 2010.05.29. | 2013.03.03. |
gazdasági miniszter | 2000.01.01. | 2002.05.26. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Bács-Kiskun területi lista | 2010.05.14. | 2013.03.03. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Bács-Kiskun területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | ||||
---|---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.03.03. | 2013.04.02. | igen | Záró |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.03.04. | 2013.04.03. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.03.04. | 2019.04.03. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen | |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
Tisztségviselőként (a Magyar Nemzeti Bank elnöke): 2022.08.01. - |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
közgazdász | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Ipargazdasági Kar | 1977 |
közgazdász doktor | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | 1984 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A tudomány(ok) doktora | 1984 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |