Készült: 2024.09.22.05:28:19
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Bor- és gasztronómiai albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2014.09.17. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Bor- és gasztronómiai albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Tiffán Zsolt (Fidesz) | Elnök | 2014.09.17. | 2018.05.07. | |
Bencsik János (Fidesz) | Tag | 2014.09.17. | 2018.05.07. | |
Dr. Galambos Dénes (Fidesz) | Tag | 2015.03.24. | 2018.05.07. | |
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) | Tag | 2014.09.17. | 2018.05.07. | |
Volner János (Jobbik) | Tag | 2014.09.17. | 2018.05.07. |
Bor- és gasztronómiai albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 1 | 1/2014 | 2014.10.29. | Határozatképes | 1:55 |