Készült: 2024.09.26.13:33:59
Dinamikus lap
Geberle Erzsébet
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2007.11.05. | 2010.05.13. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 2009.12.07. | 2010.05.13. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.11.24. | Budapest területi lista | 2006.12.04. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 32 | 5 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
általános iskolai tanító | Budapesti Tanítóképző Főiskola | 1984 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |