Készült: 2024.09.22.23:39:22
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Lakhatási albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.16. |
Megszűnés | 2013.04.08. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági, szociális bizottság |
Lakhatási albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Vágó Gábor (LMP) | Elnök | 2010.06.28. | 2013.02.11. | |
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) | Tag | 2010.06.28. | 2013.04.08. | |
Talabér Márta (Fidesz) | Tag | 2010.06.28. | 2013.04.08. |
Lakhatási albizottság üléseinek megjelenítése