Készült: 2024.09.23.05:46:50
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Egyéb közérdekű feladatokat ellátó szervezeteket támogató albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.02.11. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Társadalmi szervezetek bizottság |
Egyéb közérdekű feladatokat ellátó szervezeteket támogató albizottság tagjainak változásai (2 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Halász János (Fidesz) | Elnök | 1999.02.11. | 2001.09.21. | |
Dr. Martonosi György (Fidesz) | Elnök | 2001.09.22. | 2002.05.14. | |
Tóbiás József (MSZP) | Tag | 1999.02.11. | 2002.05.14. |
Egyéb közérdekű feladatokat ellátó szervezeteket támogató albizottság üléseinek megjelenítése