Készült: 2024.09.24.15:28:26
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.19. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Informatikai bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Szabó István (Fidesz) | Elnök | 2004.09.07. | 2006.05.15. | |
Lénárt László (MSZP) | Tag | 2005.11.14. | 2006.05.15. | Török Zsolt (MSZP) |
Török Zsolt (MSZP) | Tag | 2002.06.19. | 2004.10.25. | |
Szabó István (Fidesz) | Tag | 2002.06.19. | 2004.09.07. | |
Mécs Imre (SZDSZ) | Tag | 2002.06.19. | 2006.05.15. | |
Pettkó András (MDF) | Tag | 2002.06.19. | 2006.05.15. |
Európai integrációs albizottság üléseinek megjelenítése