Készült: 2024.09.23.22:37:17
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Korrupciógyanús olajügyeket vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.11.03. |
Megszűnés | 2000.02.21. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Önkormányzati bizottság |
Korrupciógyanús olajügyeket vizsgáló albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Buza Attila Zoltán (Fidesz) | Elnök | 1999.11.03. | 2000.02.21. | |
Bernáth Ildikó (Fidesz) | Tag | 1999.11.03. | 2000.02.21. | |
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | Tag | 1999.11.03. | 2000.02.21. | |
Dr. Balogh László (MSZP) | Tag | 1999.11.03. | 2000.02.08. | |
Pozsgai Balázs (MSZP) | Tag | 1999.11.03. | 2000.02.21. | |
Tóth Károly (MSZP) | Tag | 1999.11.03. | 2000.02.21. | |
Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | Tag | 1999.11.03. | 2000.02.21. | |
Szászfalvi László (MDF) | Tag | 1999.11.03. | 2000.02.21. | |
Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | Tag | 1999.11.03. | 2000.02.21. |
Korrupciógyanús olajügyeket vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése