Készült: 2024.09.26.18:43:45
Dinamikus lap
Kékkői Zoltán József
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.18. | 2003.11.18. |
Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.11. | 2003.11.11. | |
1998-2002 | FKGP | frakcióvezető-helyettes | 2000.12.04. | 2002.05.14. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 2001.04.17. | 2002.05.26. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Baranya területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Baranya 6. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Baranya 6. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
növénytermesztési üzemmérnök | Kertészeti Egyetem | Kertészeti Főiskolai Kar | 1972 |