Készült: 2024.09.26.18:19:24
Dinamikus lap
Tóth Gyula
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.10. | 2003.11.10. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 2009.06.15. | 2010.05.13. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Tolna 4. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Tolna 4. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
népművelő-könyvtáros | Debreceni Tanítóképző Intézet | 1974 | |
művelődéspolitikus | Politikai Főiskola | Művelődéspolitika Kar | 1980 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |
orosz | társalgási |