Készült: 2024.09.23.03:14:37
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő ideiglenes (eseti) bizottság tagjai változásának elrejtése
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő ideiglenes (eseti) bizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kovács Tibor (MSZP) | Elnök | 2003.03.10. | 2006.05.15. | Dr. Veres János (MSZP) |
Dr. Veres János (MSZP) | Elnök | 2002.06.04. | 2003.03.10. | |
Tállai András (Fidesz) | Alelnök | 2002.06.04. | 2006.05.15. | |
Boldvai László (MSZP) | Tag | 2003.03.10. | 2006.05.15. | Kovács Tibor (MSZP) |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 2002.07.09. | 2006.05.15. | Keller László (MSZP) |
Keller László (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2002.07.09. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2003.03.10. | |
Dr. Dancsó József (Fidesz) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | |
Kósa Lajos (Fidesz) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | |
Dr. Pető Iván (SZDSZ) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | |
Herényi Károly (MDF) | Tag | 2005.02.14. | 2006.05.15. | Szászfalvi László (független) |
Szászfalvi László (MDF) | Tag | 2002.06.04. | 2004.09.06. | |
Szászfalvi László (független) | Tag | 2004.09.06. | 2005.02.14. |
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő ideiglenes (eseti) bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő ideiglenes (eseti) bizottságnak nincs albizottsága.
Nem tárgyalt irományt.