Készült: 2024.09.26.18:15:53
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Számvevőszéki és költségvetési bizottság tagjai változásának elrejtése
Számvevőszéki és költségvetési bizottság tagjainak változásai (26 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Nyikos László (Jobbik) | Elnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Puskás Imre (Fidesz) | Alelnök | 2012.06.18. | 2014.05.05. | Szijjártó Péter (Fidesz) |
Szijjártó Péter (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2012.06.18. | |
Dr. Hargitai János (KDNP) | Alelnök | 2010.05.14. | 2011.02.21. | |
Seszták Oszkár (KDNP) | Alelnök | 2011.02.21. | 2014.05.05. | Dr. Hargitai János (KDNP) |
Arnóth Sándor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.03.16. | |
Babák Mihály (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Balázs József (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Balla György (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Bodó Sándor (Fidesz) | Tag | 2011.11.14. | 2012.03.05. | Font Sándor (Fidesz) |
Bodó Sándor (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | Dr. Vitányi István (Fidesz) |
Dr. Bóka István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Dancsó József (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.02.01. | |
Dankó Béla (Fidesz) | Tag | 2010.10.18. | 2011.03.07. | Dr. Puskás Imre (Fidesz) |
Domokos László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2010.07.04. | |
Ékes József (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Font Sándor (Fidesz) | Tag | 2012.03.05. | 2014.05.05. | Bodó Sándor (Fidesz) |
Font Sándor (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2011.11.14. | Dr. Kerényi János (Fidesz) |
Herman István Ervin (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Kara Ákos (Fidesz) | Tag | 2011.05.09. | 2013.04.30. | Arnóth Sándor (Fidesz) |
Dr. Kerényi János (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Magyar Anna (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Nagy István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Nyitrai Zsolt (Fidesz) | Tag | 2013.05.01. | 2014.05.05. | Kara Ákos (Fidesz) |
Dr. Pósán László (Fidesz) | Tag | 2010.07.05. | 2014.05.05. | Domokos László (Fidesz) |
Dr. Puskás Imre (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2010.10.18. | |
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Vitányi István (Fidesz) | Tag | 2011.03.07. | 2013.09.23. | Dankó Béla (Fidesz) |
Boldvai László (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Puch László (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.01. | |
Puch László (MSZP) | Tag | 2011.11.21. | 2014.05.05. | Tukacs István (MSZP) |
Dr. Szekeres Imre (MSZP) | Tag | 2010.06.02. | 2014.05.05. | Puch László (MSZP) |
Tukacs István (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.11.21. | |
Dr. Veres János (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2011.09.12. | |
Rozgonyi Ernő (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2010.12.20. | |
Rozgonyi Ernő (Jobbik) | Tag | 2011.09.12. | 2012.12.05. | Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Tag | 2012.12.17. | 2014.05.05. | Rozgonyi Ernő (független) |
Hoffman Pál (KDNP) | Tag | 2011.02.21. | 2014.05.05. | Seszták Oszkár (KDNP) |
Seszták Oszkár (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.21. | |
Vágó Gábor (LMP) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.11. | |
Vágó Gábor (LMP) | Tag | 2013.09.01. | 2014.05.05. | |
Molnár Oszkár (független) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Pősze Lajos (független) | Tag | 2010.12.21. | 2014.05.05. | Rozgonyi Ernő (Jobbik) |
Vágó Gábor (független) | Tag | 2013.02.25. | 2013.08.31. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Számvevőszéki és költségvetési bizottság | Fidesz | 15 | 57.69% |
MSZP | 4 | 15.38% | |
Jobbik | 2 | 7.69% | |
KDNP | 2 | 7.69% | |
LMP | 1 | 3.85% | |
független | 2 | 7.69% | |
Összesen | 26 | 100.00% |
Számvevőszéki és költségvetési bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Számvevőszéki és költségvetési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.06.04. | ||
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság | 2010.06.04. | ||
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság | 2011.02.14. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok