Készült: 2024.09.25.07:01:53
Dinamikus lap
Tátrai Miklós
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagja | 2007.10.10. | 2010.06.24. |
pénzügyminisztériumi államtitkár | 2006.11.01. | 2007.12.31. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 112 |