Készült: 2024.09.26.18:47:50
Dinamikus lap
Keller László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.09.29. | 2003.09.30. |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2001.01.01. | 2002.05.14. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
pénzügyminisztériumi államtitkár | 2008.02.18. | 2009.04.15. |
a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 2002.07.01. | 2004.10.03. |
népjóléti minisztériumi politikai államtitkár | 1996.12.16. | 1998.07.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Pest 9. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Pest 9. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Pest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Pest 9. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
okleveles villamosmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Villamosmérnöki Kar | 1979 |
mérnök - fővállalkozó | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | 1987 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
spanyol | középfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |