Készült: 2024.09.24.06:25:15
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság tagjai változásának elrejtése
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Oláh Sándor (FKGP) | Elnök | 1990.05.03. | 1992.02.23. | |
Oláh Sándor (Kisgazda) | Elnök | 1992.02.24. | 1994.06.27. | |
Dr. Balás István (MDF) | Alelnök | 1992.10.13. | 1993.06.14. | |
Dr. Zimányi Tibor (MDF) | Alelnök | 1990.05.03. | 1992.10.01. | |
Dr. Zimányi Tibor (MDF) | Alelnök | 1993.09.03. | 1994.06.27. | |
Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | Alelnök | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Áder János (FIDESZ) | Alelnök | 1992.04.08. | 1994.06.27. | |
Deutsch Tamás (FIDESZ) 1 | Alelnök | 1990.05.03. | 1991.10.15. | |
Trombitás Zoltán (FIDESZ) | Alelnök | 1991.10.16. | 1992.03.23. | |
Dr. Balás István (MDF) | Titkár | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Dr. Zétényi Zsolt (MDF) | Tag | 1993.07.07. | 1994.06.27. | |
Dr. Zimányi Tibor (MDF) | Tag | 1993.06.01. | 1993.09.03. | |
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.20. | |
Halda Alíz (SZDSZ) | Tag | 1992.02.18. | 1994.06.27. | |
Dr. Mészáros István László (SZDSZ) | Tag | 1992.10.20. | 1994.06.27. | |
Dr. Monostori Endre (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.17. | |
Dr. Böröcz István (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.23. | |
Dr. Böröcz István (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1992.10.12. | |
Kapitány Ferenc (Kisgazda) | Tag | 1993.03.09. | 1994.06.27. | |
Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Paszternák László (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Áder János (FIDESZ) | Tag | 1992.03.24. | 1992.04.08. | |
Deutsch Tamás (FIDESZ) 1 | Tag | 1993.07.01. | 1994.06.27. | |
Dr. Kövér László (FIDESZ) 1 | Tag | 1992.10.13. | 1993.07.01. | |
Trombitás Zoltán (FIDESZ) | Tag | 1990.05.03. | 1991.10.15. | |
Cséfalvay Gyula (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Cséfalvay Gyula (KDNP) | Tag | 1994.02.15. | 1994.06.27. | |
Dr. Hasznos Miklós (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1994.02.14. | |
Herczeg János (KDNP) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság | MDF | 2 | 16.67% |
SZDSZ | 2 | 16.67% | |
EKgP | 2 | 16.67% | |
MSZP | 2 | 16.67% | |
Fidesz | 2 | 16.67% | |
KDNP | 2 | 16.67% | |
Összesen | 12 | 100.00% |
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságnak nincs albizottsága.