Készült: 2024.09.26.21:25:01
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Éghajlatvédelmi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2018.06.18. |
Megszűnés | 2022.05.01. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Fenntartható fejlődés bizottsága |
Éghajlatvédelmi albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Koncz Ferenc (Fidesz) | Elnök | 2018.07.04. | 2020.07.10. | |
Dr. Koncz Zsófia (Fidesz) | Elnök | 2021.10.05. | 2022.05.01. | Koncz Ferenc (Fidesz) |
Bencsik János (Fidesz) | Tag | 2018.10.09. | 2022.05.01. | |
Schmuck Erzsébet (LMP) | Tag | 2018.10.09. | 2022.05.01. |
Éghajlatvédelmi albizottság üléseinek megjelenítése