Készült: 2024.09.22.21:45:53
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Dunaferr csoport jogszerű és gazdaságos működését vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2001.08.28. |
Megszűnés | 2002.01.29. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
A Dunaferr csoport jogszerű és gazdaságos működését vizsgáló albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Márton Attila (Fidesz) | Elnök | 2001.08.28. | 2002.01.29. | |
Balla György (Fidesz) | Tag | 2001.08.28. | 2002.01.29. | |
Dr. Csiha Judit (MSZP) | Tag | 2001.09.05. | 2002.01.29. | |
Dr. Suchman Tamás (MSZP) | Tag | 2001.09.05. | 2002.01.29. | |
Balogh József (FKGP) | Tag | 2001.08.28. | 2002.01.29. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 2001.08.28. | 2002.01.29. | |
Németh Zsolt (MDF) 1 | Tag | 2001.08.28. | 2002.01.29. | |
Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | Tag | 2001.08.28. | 2002.01.20. | |
Dr. Gidai Erzsébet (független) | Tag | 2002.01.21. | 2002.01.29. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A Dunaferr csoport jogszerű és gazdaságos működését vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése