Készült: 2024.09.26.15:42:17
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjai változásának elrejtése
Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjainak változásai (9 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kocsis Máté (Fidesz) 1 | Elnök | 2018.05.08. | 2018.06.04. | |
Kósa Lajos (Fidesz) | Elnök | 2018.06.04. | 2022.05.01. | Kocsis Máté (Fidesz) 1 |
Ágh Péter (Fidesz) | Alelnök | 2018.10.15. | 2020.05.05. | Móring József Attila (KDNP) |
Hubay György (Fidesz) | Alelnök | 2020.05.05. | 2022.05.01. | Ágh Péter (Fidesz) |
Dr. Simon Miklós (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Dr. Lukács László György (Jobbik) | Alelnök | 2020.06.08. | 2022.05.01. | Dr. Varga-Damm Andrea (független) |
Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik) | Alelnök | 2019.05.27. | 2020.05.27. | Demeter Márta (LMP) |
Móring József Attila (KDNP) | Alelnök | 2018.05.08. | 2018.10.15. | |
Dr. Vadai Ágnes (DK) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Demeter Márta (LMP) | Alelnök | 2018.05.08. | 2019.02.18. | |
Ágh Péter (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.15. | |
Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2020.05.05. | 2022.05.01. | Hubay György (Fidesz) |
Bíró Márk (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Hubay György (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2020.05.05. | |
Móring József Attila (KDNP) | Tag | 2018.10.15. | 2022.05.01. | Ágh Péter (Fidesz) |
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) 1 | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Honvédelmi és rendészeti bizottság | Fidesz | 5 | 55.56% |
Jobbik | 1 | 11.11% | |
KDNP | 1 | 11.11% | |
MSZP | 1 | 11.11% | |
DK | 1 | 11.11% | |
Összesen | 9 | 100.00% |
Honvédelmi és rendészeti bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Honvédelmi és rendészeti bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | 2019.01.09. | 2022.05.01. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok