Készült: 2024.09.26.21:51:12
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Társadalmi szervezetek költségvetési támogatását előkészítő bizottság tagjai változásának elrejtése
Társadalmi szervezetek költségvetési támogatását előkészítő bizottság tagjainak változásai (16 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Filló Pál (MSZP) | Elnök | 1994.12.27. | 1998.06.17. | |
Rózsa Edit (SZDSZ) | Alelnök | 1994.12.27. | 1998.06.17. | |
Dr. Boross Péter (MDF) | Alelnök | 1994.12.27. | 1995.12.11. | |
Dr. Kis Gyula József (MDF) | Alelnök | 1995.12.11. | 1998.06.17. | Dr. Boross Péter (MDF) |
Haller Zoltán (MSZP) | Tag | 1994.12.27. | 1998.06.17. | |
Körösfői László (MSZP) | Tag | 1994.12.27. | 1998.06.17. | |
Pál Béla (MSZP) | Tag | 1994.12.27. | 1998.06.17. | |
Büky Dorottya (SZDSZ) | Tag | 1994.12.27. | 1998.06.17. | |
Hajdú Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1994.12.27. | 1998.06.17. | |
Mészáros Béla (SZDSZ) | Tag | 1994.12.27. | 1998.06.17. | |
Dr. Kelemen András (MDF) | Tag | 1997.12.02. | 1998.06.17. | Mészáros Gyula (független) |
Dr. Kis Gyula József (MDF) | Tag | 1994.12.27. | 1995.12.11. | |
Tóth István (MDF) | Tag | 1995.12.11. | 1996.04.16. | Dr. Kis Gyula József (MDF) |
István József (FKGP) | Tag | 1994.12.27. | 1998.06.17. | |
Izsó Mihály (FKGP) | Tag | 1995.02.23. | 1998.06.17. | Dr. Rott Nándor (FKGP) |
Dr. Rott Nándor (FKGP) | Tag | 1994.12.27. | 1995.02.23. | |
Dr. Gyuricza Béla (FIDESZ) | Tag | 1994.12.27. | 1998.06.17. | |
Németh Zsolt (FIDESZ) 1 | Tag | 1994.12.27. | 1996.11.12. | |
Dr. Rapcsák András (FIDESZ-MPP) | Tag | 1997.11.04. | 1998.06.17. | Dr. Giczy György (független) |
Tirts Tamás (FIDESZ-MPP) | Tag | 1996.11.12. | 1998.06.17. | Németh Zsolt (FIDESZ-MPP) 1 |
Dr. Giczy György (KDNP) | Tag | 1994.12.27. | 1997.07.21. | |
Mészáros Gyula (KDNP) | Tag | 1994.12.27. | 1997.07.21. | |
Zsigmond Attila (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.04.16. | 1998.06.17. | Tóth István (MDF) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Társadalmi szervezetek költségvetési támogatását előkészítő bizottság | MSZP | 4 | 25.00% |
SZDSZ | 4 | 25.00% | |
MDF | 2 | 12.50% | |
FKGP | 2 | 12.50% | |
Fidesz | 3 | 18.75% | |
Néppárt-MDNP | 1 | 6.25% | |
Összesen | 16 | 100.00% |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós és egészség-megőrzési társadalmi szervezeteket támogató albizottság | 1995.02.02. | 1998.06.17. | |
Ifjúsági és gyermekérdekvédő társadalmi szervezeteket támogató albizottság | 1995.02.02. | 1998.06.17. | |
Természet- és környezetvédelmi társadalmi szervezeteket támogató albizottság | 1995.02.02. | 1998.06.17. | |
Kulturális és művelődési társadalmi szervezeteket támogató albizottság | 1995.02.02. | 1998.06.17. | |
Más közérdekű társadalmi szervezeteket támogató albizottság | 1995.02.02. | 1998.06.17. | |
Karitaív társadalmi szervezeteket támogató albizottság | 1997.03.13. | 1998.06.17. |