Készült: 2024.09.26.18:54:16
Dinamikus lap
Dr. Boros Imre
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 2002.06.11. | 2002.09.06. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter | 1998.07.08. | 2002.05.26. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Zala 5. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Zala 5. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | felsőfokú |
német | felsőfokú |
orosz | felsőfokú |
spanyol |