Készült: 2024.09.26.00:20:46
Dinamikus lap
Dr. Lakos László
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
földművelésügyi miniszter | 1994.07.15. | 1996.12.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Pest 16.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. | |
1985-90 | Pest 9.vk | 1985.06.28. | 1990.05.01. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Állatorvostudományi Egyetem | 1968 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
orosz | alapfokú |