Készült: 2024.09.26.15:52:25
Dinamikus lap
Képviselőcsoportok
Paraméterek:Dátum : | 1994.06.28 |
Frakció(k): | FKGP |
FKGP frakció | |||
---|---|---|---|
Név | Mandátum vége | Frakció tagság vége | |
1 | Barkóczy Gellért | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
2 | Dr. Bernáth Varga Balázs | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
3 | Berregi István | 1998.06.17. | 1998.02.01. |
4 | Czoma Kálmán | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
5 | Dögei Imre | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
6 | G. Nagyné Dr. Maczó Ágnes | 1998.06.17. | 1997.11.03. |
7 | Dr. Gerócs József | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
8 | Gyimóthy Géza | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
9 | Dr. Győriványi Sándor | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
10 | Dr. Homoki János | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
11 | István József | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
12 | Izsó Mihály | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
13 | Dr. K. Csontos Miklós | 1996.12.27. | 1996.12.27. |
14 | Kapronczi Mihály | 1998.06.17. | 1995.03.06. |
15 | Dr. Kávássy Sándor | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
16 | Lányi Zsolt | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
17 | Morvai Ferenc | 1998.06.17. | 1998.01.29. |
18 | Nemes Miklós | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
19 | Pallag László | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
20 | Pancza István | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
21 | Pápai Mihály | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
22 | Dr. Rott Nándor | 1997.12.03. | 1997.12.03. |
23 | Sándorffy Ottó | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
24 | Dr. Tímár György | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
25 | Dr. Torgyán József | 1998.06.17. | 1998.06.17. |
26 | Dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária | 1998.06.17. | 1998.06.17. |