Készült: 2024.09.19.15:50:44
Dinamikus lap
Dr. Mester László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.11.16. | 2009.11.18. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.10.26. | 2009.10.28. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.06.08. | 2009.06.09. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.03.23. | 2009.03.24. | |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.04.05. | 2004.04.06. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.09. | Budapest 27.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest 27.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Janus Pannonius Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1983 |