Készült: 2024.09.25.17:29:03
Dinamikus lap
Csontos János
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.04.18. | 2005.04.19. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Hajdú-Bihar 6.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Hajdú-Bihar területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
közművelődés | Kossuth Lajos Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1987 |