Készült: 2024.09.26.13:20:26
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Gyermek- és ifjúságügyi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.11.11. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági bizottság |
Gyermek- és ifjúságügyi albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Vincze László (FKGP) | Elnök | 1998.11.30. | 2002.05.14. | Zakó László (FKGP) |
Zakó László (FKGP) | Elnök | 1998.11.11. | 1998.11.29. | |
Csizmár Gábor (MSZP) | Alelnök | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Birkás Tivadar (Fidesz) | Tag | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Gyürk András (Fidesz) | Tag | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Imre Zsolt (Fidesz) | Tag | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Tóbiás József (MSZP) | Tag | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Horn Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.11.11. | 2000.09.05. |