Készült: 2024.09.25.23:38:51
Dinamikus lap
Hárs Gábor
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.09.28. | 2009.09.29. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.10.30. | 2006.10.31. | |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.13. | 2003.10.14. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.11.12. | 2002.11.13. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest 11.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest 11.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
betűszedő | Nyomdaipari Tanitézet | 1962 | |
okleveles középiskolai tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1970 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |
lengyel | felsőfokú | C |
orosz | felsőfokú | C |