Készült: 2024.09.24.00:38:25
Dinamikus lap
Dr. Karsai József
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.11.03. | 2008.11.04. |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.02.11. | 2003.02.12. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Békés 7.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Békés 7.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
agrármérnök | Gödöllői Agrártudományi Egyetem | Mezőgazdaságtudományi Kar | 1968 |
növényvédelmi szakmérnök | Gödöllői Agrártudományi Egyetem | Mezőgazdaságtudományi Kar | 1971 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A tudomány(ok) doktora | 1980 |