Készült: 2024.09.20.12:24:12
Dinamikus lap
Balogh József
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Győr-Moson-Sopron 3.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Győr-Moson-Sopron 3.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
közgazdász | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Általános Közgazdasági Kar | 1970 |