Készült: 2024.09.23.09:54:40
Dinamikus lap
Dr. Debreczeni József
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Közszolgálati Közalapítvány Kuratórium tagja | 2019.11.04. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Bács-Kiskun 2.vk | 1990.05.02. | 1994.06.27. | |
1985-90 | Bács-Kiskun 2.vk | 1989.08.05. | 1990.03.15. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Kossuth Lajos Tudományegyetem | 1979 |