Készült: 2024.09.26.13:12:20
Dinamikus lap
Dr. Schvarcz Tibor
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.11.02. | 2009.11.03. |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.02.24. | 2003.02.25. |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2001.11.06. | 2001.11.06. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.09. | Komárom-Esztergom 1.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Komárom-Esztergom 1.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Komárom-Esztergom területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
orvos | Sztavropoli Orvostudományi Egyetem | Általános Orvosi Kar | 1971 |
pathologus | Semmelweis Orvostudományi Egyetem | 1974 | |
okleveles szakközgazdász | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1999 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A tudomány(ok) doktora | 1989 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |
orosz | felsőfokú | C |