Készült: 2024.09.25.23:59:41
Dinamikus lap
Dr. Hack Péter
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2001.08.28. | 2001.09.10. |
SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1998.06.18. | 1999.09.14. | |
1994-98 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1997.02.10. | 1998.06.17. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Budapest területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1983 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | középfokú |
orosz | társalgási |