Készült: 2024.09.25.07:18:36
Dinamikus lap
Szabó Lukács
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | MIÉP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 1998.12.06. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1990-94 | Hajdú-Bihar területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
francia | középfokú |
orosz | középfokú |