Készült: 2024.09.24.11:18:34
Dinamikus lap
Dr. Kolber István
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységében közreműködő államtitkár | 2008.05.15. | 2009.04.15. |
a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára | 2007.01.01. | 2008.05.14. |
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Somogy területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Somogy 2.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Somogy területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Janus Pannonius Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1978 |
jogi szakvizsga | Jogi Szakvizsga Bizottság | 1983 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |