Készült: 2024.09.21.00:25:47
Dinamikus lap
Horváth Béla
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | FKGP | frakcióvezető-helyettes | 2001.12.10. | 2001.12.10. |
FKGP | frakcióvezető-helyettes | 2001.11.05. | 2001.11.05. | |
FKGP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.15. | 2001.02.28. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1990-94 | Budapest 18.vk | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Műszaki Egyetem | 1979 | |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1982 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | középfokú |